耿彦波简历及耿彦波背景资料 耿彦波简历
1976.08——1978.08,和顺县委通讯组干事;
1978.08——1981.08,晋中地区团委干事;
1981.08——1983.07,晋中地区对台办干事;
1983.07——1985.09,山西大学中文系(专科)学习;
1985.09——1987.06,中共晋中地委办公室干事;
1987.06——1990.05,中共晋中地委办公室副科长;
1990.05——1991.11,中共晋中地委办公室信息科科长;
1991.11——1993.04,中共晋中地委办公室副主任;
1993.04——1995.03,中共灵石县委副书记(其间:1994年8月至1996年12月中央党校函授学院涉外经济专业学习);
1995.03——2000.03,中共灵石县委副书记、政府县长(其间:1996年10月至1998年7月西北大学政治经济学专业研究生课程班学习);
2000.03——2000.05,中共榆次市委书记;
2000.05——2003.06,中共晋中市榆次区委书记(榆次市更名为榆次区);
2003.06——2004.02,中共晋中市委常委、榆次区委书记;
2004.02——2006.06,山西省人民政府副秘书长兼省政府机关事务管理局局长、党委书记;
2006.06——2007.05,中共太原市委常委、市政府副市长、党组成员;
2007.05——2008.01,中共太原市委常委、市政府副市长、党组副书记(其间:2006年10月至2008年9月长江商学院工商管理专业学习,获高级管理人员工商管理硕士学位);
2008.01——2008.02,中共大同市委副书记;
2008.02——2008.07,中共大同市委副书记,市政府代市长、党组书记;
2008.07——2013.02 ,中共大同市委副书记,市政府市长、党组书记。
2011年12月24日被确定为市委书记人选考察对象。
2012年6月30日再次当选为大同市人民政府市长
2013年2月3日被再次确定为市委书记人选考察对象
2013.02- 太原市委委员、常委、副书记,太原市政府副市长、代市长?
耿彦波背景资料
耿彦波,男,1981年12月加入中国共产党,1976年8月参加工作,中央党校函授本科学历,高级管理人员工商管理硕士学位。曾任中共大同市委副书记,市政府市长、党组书记。2月7日,太原市四大班子领导、法检两长会议召开,宣布省委关于太原市政府主要领导同志职务任免的决定。省委决定,耿彦波任太原市委委员、常委、副书记。2013年2月8日上午,山西省太原市十三届人大常委会召开第九次会议,决定任命耿彦波为太原市副市长兼太原市代理市长。现任十届省委委员,太原市委委员、常委、副书记,太原市政府副市长、代市长。
以上介绍的是耿彦波简历及背景资料,以及耿彦波所担任的职务~